Entreprise : SAS LE SAPHIR 7 FONTAINES - SIREN 752 138 875
Identité
Dénomination
SAS LE SAPHIR 7 FONTAINES
SIREN (siège)
752 138 875
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2012
Début d’activité
12/06/2012
Date de fin de la personne morale
26/06/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La détention d'un ensemble immobilier à construire situé à Laval, 83, rue Émile Brault, son exploitation commerciale et d'une manière générale toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500000 EUR
Adresse du siège
17 RUE FRANCHE COMTE 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHANAY XAVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Sèvres
Dénomination
ALTONEO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/06/2012
Siret
75213887500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La détention d'un ensemble immobilier à construire situé à Laval, 83, rue Émile Brault, son exploitation commerciale et d'une manière générale toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financier
Autres Activités
La détention d'un ensemble immobilier à construire situé à Laval, 83, rue Émile Brault, son exploitation commerciale et d'une manière générale toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financier
Adresse
17 RUE FRANCHE COMTE
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6546
Date d'ajout
02/10/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/07/2018 : Partant : MAZARS (SA), Commissaire aux comptes suppléant Partant : ERNEST & YOUNG & AUTRES (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : ALTONEO AUDIT (SAS), Commissaire aux comptes titulaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).