Entreprise : SOREHDE - SIREN 752 043 372
Identité
Dénomination
SOREHDE
SIREN (siège)
752 043 372
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2012
Début d’activité
01/07/2012
Date de fin de la personne morale
11/06/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Recherche et conseils en Gestion et développement des relations humaines-
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
37 AV LEDRU-ROLLIN 75012 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
37-39
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Delobel DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Sorgues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75204337200024
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Recherche et conseils en Gestion et développement des relations humaines.
Adresse
37 AV LEDRU-ROLLIN
75012 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
37-39
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75204337200016
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
20 TRA DE LA MONTRE
13011 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B2661810
Date d'ajout
25/09/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 25/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B266188
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 14/12/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201703214, date de cessation des paiements le 01/10/2017, et a désigné M. Laurent Caniard : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 12 rue Pernelle 75004 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/12/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).