Entreprise : HUILES DES TERRES NORMANDES - SIREN 751 963 331
Identité
Dénomination
HUILES DES TERRES NORMANDES
SIREN (siège)
751 963 331
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2012
Date de fin de la personne morale
07/06/2111
Date de clôture
31/01
Date de la première clôture
31/01/2013
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
6 RTE DU BLANC BUISSON 27270 MESNIL-EN-OUCHE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST PIERRE DU MESNIL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRE THIERRY
Nom d'usage
BARRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Authou
Nom, Prénom(s)
POTTIER PATRICK
Nom d'usage
POTTIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Le Noyer-en-Ouche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/04/2012
Siret
75196333100010
Code APE
1041A - Fabrication d'huiles et graisses brutes
Code APRM
1041AZ - Fabrication d'huiles et graisses brutes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Trituration de graines d'oléagineux et de tous produits végétaux toutes prestations de trituration négoce de produits
Code APRM
1041AZ - Fabrication d'huiles et graisses brutes
Code APRM
1041AZ - Fabrication d'huiles et graisses brutes
Adresse
6 RTE DU BLANC BUISSON
27270 , MESNIL-EN-OUCHE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST PIERRE DU MESNIL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1460
Date d'ajout
12/09/2014
Description
Transformation de la société à compter du 15/07/2014 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/07/2014 : Partant : SEC BURETTE, Commissaire aux comptes titulaire Partant : MONCEY AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : BARRE Thierry, Gérant Changement de qualité : POTTIER Patrick, Président devient Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).