Entreprise : PALAIS CATHARE - SIREN 751 796 004
Identité
Dénomination
PALAIS CATHARE
Sigle
PA-CA
SIREN (siège)
751 796 004
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2012
Début d’activité
01/06/2012
Date de fin de la personne morale
30/05/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Café restaurant
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital minimum
1000 EUR
Adresse du siège
5 AV DE LAVELANET 09300 BELESTA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFFONT SYLVIE
Nom d'usage
RAMIREZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Lavelanet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2012
Siret
75179600400024
Nom commercial
PALAIS CATHARE
Enseigne
PALAIS CATHARE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Café restaurant
Adresse
5 AV DE LAVELANET
09300 , BELESTA - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2012
Siret
75179600400016
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
9 RUE RENE CASSIN
09300 , LAVELANET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/002654
Date d'ajout
11/09/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 11/09/2017 arrêtant plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître BRENAC Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001164
Date d'ajout
20/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 20/03/2017 décidant la prorogation exceptionnelle de la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 18/09/2017.
Numéro d'observation
F17/000591
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Par ordonnance en date du 27/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Foix a désigné Mandataire judiciaire : SELARL EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE Maître Alix BRENAC 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F16/002297
Date d'ajout
19/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 19/09/2016 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 20/03/2017.
Numéro d'observation
F16/000745
Date d'ajout
21/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 21/03/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur PIBOURDIN Jean-Luc Mandataire judiciaire : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX. Date de cessation des paiements : 11/01/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).