Entreprise : FOURNIER - SIREN 751 788 134
Identité
Dénomination
FOURNIER
SIREN (siège)
751 788 134
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2012
Début d’activité
01/06/2012
Date de fin de la personne morale
31/05/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat location de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LD L'HOMME MORT 34450 VIAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER ROXAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Villeneuve-les-Béziers
Nom, Prénom(s)
FOURNIER RENEE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Agde
Nom, Prénom(s)
MONTOYA ROMAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1992
Commune de résidence
Agde
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2012
Siret
75178813400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat location de biens immobiliers
Adresse
LD L'HOMME MORT
34450 , VIAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9394
Date d'ajout
08/06/2021
Description
Radiation d'office du RCS le 08/06/2021 avec effet au 08/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3689
Date d'ajout
02/03/2021
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 23/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).