Entreprise : BOULANGERIE ESPAGNE - SIREN 751 721 689
Identité
(Entreprise radiée le 07/06/2018)
Dénomination
BOULANGERIE ESPAGNE
SIREN (siège)
751 721 689
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2012
Date de fin de la personne morale
28/05/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
8 PL GENERAL ESPAGNE 23200 AUBUSSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBAS GUILLAUME , BERTRAND , WILFRIED
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Croze
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2012
Siret
75172168900014
Enseigne
LES FOURNILS DE LUCOS
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie pâtisserie traiteur fabrication sandwichés viennoiseries confiserie chocolats boissons (boissons à emporter uniquement) épicerie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
8 PL 8 place Général Espagne
23200 , Aubusson - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1207
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Radiation du RCS le 30/05/2018 avec effet au 22/05/2018 Par suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire La radiation d'office du débiteur personne morale est effective à compter de ce jour 29/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1206
Date d'ajout
30/05/2018
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs jugt du 22/05/2018, fin de fonction des organes de la procédure Date d'effet : 22/05/2018
Numéro d'observation
630
Date d'ajout
01/04/2016
Description
Extension de procédure - Jugt du 29/03/2016, extension de la Liquidation judiciaire à LEBAS Guillaume gérant et LEBAS née BILLOO Emilie mandataire liquidateur : SCP PONROY 22 rue Ledru Rollin 36000 CHATEAUROUX Date d'effet : 29/03/2016
Numéro d'observation
1771
Date d'ajout
02/11/2015
Description
(Ouverture d'une procédure ) Jugt du TC de Guéret en date du 02/11/2015, prononce la Liqudation Judiciaire et désigne Liquidateur : SCP PONROY Axel representée par Me PONROY Axel - 22, rue Ledru Rollin - 36000 Châteauroux Date d'effet : 02/11/2015
Numéro d'observation
1140
Date d'ajout
03/07/2012
Description
Mise en activité de la société à compter du 01/06/2012 Adresse de l'établissement : 8 place Général Espagne 23200 Aubusson
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,CLOTURE DE LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF,LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).