Entreprise : VALONEO - SIREN 751 704 545
Identité
Dénomination
VALONEO
SIREN (siège)
751 704 545
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2012
Début d’activité
24/05/2012
Date de fin de la personne morale
28/05/2111
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exploitation par tous moyens et toutes formes de technologies industrielles permettant de transformer et/ou commercialiser en énergie des matières et déchets
Code APE
3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Capital social
260570.4 EUR
Adresse du siège
69 B RUE BOISSIERE 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Galaine MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Virton BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Doumen THIERRY , DERECK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Lamorlaye
Nom, Prénom(s)
Duran PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INSTITUT FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE - IFEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/05/2012
Siret
75170454500019
Code APE
3821Z - Traitement et élimination des déchets non dangereux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation par tous moyens et toutes formes de technologies industrielles permettant de transformer et/ou Commercialisaer en énergie des matières et déchets
Adresse
69 B RUE BOISSIERE
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B1120626
Date d'ajout
24/06/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 24/06/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202402154, date de cessation des paiements le 12/06/2024, et a désigné M. Pierre Jarrossay : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me Stéphane-Alexis Martin 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).