Entreprise : INI-DIAG - SIREN 751 611 179
Identité
(Entreprise radiée le 01/12/2020)
Dénomination
INI-DIAG
SIREN (siège)
751 611 179
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2012
Date de fin de la personne morale
21/05/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
3000 EUR
Adresse du siège
172 CHE DE LA CROIX 01500 DOUVRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint Martin
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONNIER SERGE , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Douvres
Nom, Prénom(s)
BOUR REYNALD , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Cabestany
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/03/2012
Siret
75161117900019
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
1998 RTE DE GENEVE
01700 , BEYNOST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/03/2012
Siret
75161117900035
Nom commercial
INI-DIAG SARL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités de prestations d'études, de conseils et de formation en rapport avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise cliente, qu'elle soit personne morale ou physique. Conception, mise en oeuvre, édition, publication, commercialisation d'outils et de support sous quelque forme que ce soit.
Adresse
172 CHE 172 chemin de la Croix
01500 , Douvres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint Martin
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/2014
Siret
75161117900027
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
323 RTE SAINT MARTIN
01320 , CHALAMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT MARTIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15968
Date d'ajout
01/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Dissolution à compter du 30/09/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2020, liquidateur : MONNIER Serge, Georges, siège de la liquidation : 172 Chemin de la Croix 01500 Douvres, parution de la publicité légale : LA TRIBUNE REPUBLICAINE en date du 15/10/2020
Numéro d'observation
7404
Date d'ajout
13/07/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/06/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).