Entreprise : TKM INTERNATIONAL - SIREN 751 567 850
Identité
Dénomination
TKM INTERNATIONAL
SIREN (siège)
751 567 850
Date d'immatriculation au RNE
25/05/2012
Début d’activité
15/05/2012
Date de fin de la personne morale
24/05/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Transports routiers publics de marchandises et ou location des véhicules industriels avec ou sans conducteurs prestations de services
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
9 ALL CLAUDE BERNARD 77420 CHAMPS-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAKOLO MUSASA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Champs Sur Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/05/2012
Siret
75156785000019
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transports routiers publics de marchandises et ou location des véhicules industriels avec ou sans conducteurs prestations de services
Adresse
9 ALL CLAUDE BERNARD
77420 , CHAMPS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/01/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 21-01-2019 a prononcé la faillite personnelle de Monsieur Musasa MAKOLO pour une durée de 10 ans sous le numéro 2017J55.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 06/03/2017 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J55, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/01/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 30/01/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J55 date de cessation des paiements le 31/12/2015, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, administrateur(s) : Selarl JEROME CABOOTER mission conduite par Me CABOOTER 4 boulevard Michaël Faraday 77700 SERRIS, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 30/07/2017, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).