Entreprise : PASS PACES - SIREN 751 543 679
Identité
(Entreprise radiée le 09/06/2021)
Dénomination
PASS PACES
SIREN (siège)
751 543 679
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2012
Date de fin de la personne morale
04/06/2111
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
1000 EUR
Adresse du siège
86 C RUE PAUL HERMANN 97430 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHENG CHUNG WAH MARIE , VIMOIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
75154367900011
Nom commercial
PASS PACES
Enseigne
PASS PACES
Code APE
8559B - Autres enseignements
Activité principale
Autres enseignements
Adresse
28 BD MICHEL DEBRE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES CLARISSES LOCAL 4
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/2014
Siret
75154367900029
Nom commercial
PASS PACES
Enseigne
PASS PACES
Code APE
8559B - Autres enseignements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Enseignement, accompagnement dans les études, soutien scolaire, formation
Adresse
86 C RUE 86C rue Paul Hermann
97430 , Le tampon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/06/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/06/2021
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 08/06/2021
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 24/11/2020 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2020, désignant en qualité de liquidateur SELARL FRANKLIN BACH prise en la personne de Me Franklin BACH 41 rue Sainte Marie 97400 Saint-Denis.
Numéro d'observation
4379
Date d'ajout
22/12/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 15/07/2014 : Ancienne adresse : 28 boulevard Michel Debré - Résidence les Clarisses Local 4 97430 Le tampon Nouvelle adresse : 86 C rue Paul Hermann 97430 Le tampon
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
Montant minimum : 1000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).