Entreprise : SARL AMG - SIREN 751 495 672
Identité
Dénomination
SARL AMG
SIREN (siège)
751 495 672
Date d'immatriculation au RNE
14/05/2012
Début d’activité
04/05/2012
Date de fin de la personne morale
20/05/2111
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2013
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
MAINTENANCE ELECTRIQUE ET MECANIQUE ELECTRICITE DANS LE BATIMENT
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE LA BASCULE 63260 BUSSIERES-ET-PRUNS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT JULIEN
Nom d'usage
LAMBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1987
Commune de résidence
Bussières et Pruns
Nom, Prénom(s)
RAUNEY MAXIME
Nom d'usage
RAUNEY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Riom
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/05/2012
Siret
75149567200014
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
MAINTENANCE ELECTRIQUE ET MECANIQUE ELECTRICITE DANS LE BATIMENT
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
8 RUE DE LA BASCULE
63260 , BUSSIERES-ET-PRUNS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
15884
Date d'ajout
16/12/2020
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 09/12/2020 A PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6260
Date d'ajout
25/06/2015
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 22/06/2015 Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du titre IV du livre VI du Code de Commerce Fixe au 01/02/2014 la date de cessation des paiements Désigne Monsieur Albert GENEIX en qualité de Juge Commissaire Liquidateur : la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY - 29, boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES sans poursuite d'activité Date d'effet : 22/06/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DQ 2015-06-22 OUVERTURE PROCEDURE LIQUID. JUDICIAIRE 2015-07-07 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE CLERMONT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE CLERMONT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).