Entreprise : SNC A.R.B. - SIREN 751 487 760
Identité
Dénomination
SNC A.R.B.
SIREN (siège)
751 487 760
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2012
Date de fin de la personne morale
14/05/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1450 EUR
Adresse du siège
6 RTE DE CHAMBERY 38110 CESSIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUVIER ROLAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
La Bâtie-Montgascon
Nom, Prénom(s)
COLOMB ARLETTE , HENRIETTE , DENISE
Nom d'usage
BOUVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
La Bâtie-Montgascon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/06/2012
Siret
75148776000025
Enseigne
TABAPRESS
Code APE
4762Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de tabac, acquisition et gestion d'un fonds de commerce de presse, cadeaux, bimbeloterie, droguerie, mercerie situé à Cessieu (38) 6 route de Chambéry, et généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières pouvant se rattacher à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement.
Adresse
6 RTE DE CHAMBERY
38110 , CESSIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/06/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/2012
Siret
75148776000017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
30 IMP DU TILLEUL ARGENTE
38110 , LA BATIE-MONTGASCON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/005632
Date d'ajout
31/03/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 25/03/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/005661
Date d'ajout
31/03/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 25/03/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F20/001512
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Ordonnance du président du tribunal de commerce de VIENNE en date du 19/12/2019 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL 91-93 Rue de la Libération Cs 91014 38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX en remplacement du mandataire précédemment désigné et ce, à effet au 1er janvier 2020.
Numéro d'observation
F19/010379
Date d'ajout
01/10/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 01/10/2019 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Me Jean BLANCHARD et Me Caroline JAL 91-93 rue de la Libération Cs 91014 38300 Bourgoin-Jallieu CEDEX Date de cessation des paiements : 01/06/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).