Entreprise : CIMCO ASSIST - SIREN 751 472 507
Identité
Dénomination
CIMCO ASSIST
SIREN (siège)
751 472 507
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2012
Début d’activité
18/04/2012
Date de fin de la personne morale
14/05/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Assistance à maîtrise d'ouvrage ; achat, vente et distribution commerciale de tous produits et services liés à l'habitation, l'activité de marchands de biens, de lotisseur, de promoteur immobilier, d'aménageur foncier ; courtage en travaux
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
3 CHE DES CYTISES 69340 FRANCHEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LEADER'S PARK
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GHEZALI KOUIDER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Tarascon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/2012
Siret
75147250700019
Code APE
7490A - Activité des économistes de la construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Assistance à maîtrise d'ouvrage ; achat, vente et distribution commerciale de tous produits et services liés à l'habitation, l'activité de marchands de biens, de lotisseur, de promoteur immobilier, d'aménageur foncier ; courtage en travaux
Adresse
3 CHE DES CYTISES
69340 , FRANCHEVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LEADER'S PARK
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/028930
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/03/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/029000
Date d'ajout
30/03/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/03/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/045450
Date d'ajout
01/08/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 01/08/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F19/041592
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/07/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 04/02/2019
Numéro d'observation
F18/053482
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 01/09/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).