Entreprise : MANGER - SIREN 751 462 110
Identité
Dénomination
MANGER
SIREN (siège)
751 462 110
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2012
Date de fin de la personne morale
10/05/2087
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
24 RUE KELLER 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Salva FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Sucy en Brie
Nom, Prénom(s)
Le Fiblec PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
LA VARENNE ST HILAIRE CEDEX
Nom, Prénom(s)
Monassier THIERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
75146211000014
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration
Adresse
24 RUE KELLER
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B1016215
Date d'ajout
28/02/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 28/02/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
21/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 21/07/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201500623 désigne liquidateur SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, maintient M. Guy Elmalek, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARLU Catherine Poli
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
25/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 25/02/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201500623 date de cessation des paiements le 16/07/2014, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, administrateur : SELARLU Catherine Poli 85 rue de la Victoire 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Stéphane Gorrias 3 rue Troyon 75017 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 25/08/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).