Entreprise : RIT ART TRANSPORTS - SIREN 751 457 029
Identité
Dénomination
RIT ART TRANSPORTS
SIREN (siège)
751 457 029
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2012
Début d’activité
20/06/2012
Date de fin de la personne morale
27/06/2111
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Le transport public routier national et international de marchandises et d'oeuvres d'art, de tous tonnages, la livraison express, le stockage, le déménagement, le débarras et le nettoyage de sites industriels et particuliers, la mise en carton, le déballage, la manutention, l'achat et la vente de produits d'emballage et de nettoyage ainsi que la location de véhicules avec conducteur.
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
111 AV VICTOR HUGO 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Rousseau YANNICK , CEDRIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/2012
Siret
75145702900013
Nom commercial
RIT ART TRANSPORTS
Enseigne
RIT ART TRANSPORTS
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs.
Adresse
111 AV VICTOR HUGO
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B135684
Date d'ajout
03/07/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/05/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 31/05/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201601621, date de cessation des paiements le 18/05/2016, et a désigné : juge commissaire M. Michel Baert liquidateur SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).