Entreprise : SCI DA SILVA - ROUBY FRERES - SIREN 751 385 519
Identité
Dénomination
SCI DA SILVA - ROUBY FRERES
SIREN (siège)
751 385 519
Date d'immatriculation au RNE
07/05/2012
Début d’activité
24/04/2012
Date de fin de la personne morale
06/05/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la transformation, l'aménagement, la construction, l'administration et l'exploitation par bail, de tous droits et biens immeubles, éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
900 EUR
Adresse du siège
3 FIEF DE LA VALLEE 79210 VAL-DU-MIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Priaires
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Bouillé-Courdault
Nom, Prénom(s)
ROUBY LUDOVIC , CHARLES , MICHEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
DAKAR
Nom, Prénom(s)
ROUBY ROMUALD , GERARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Marigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/04/2012
Siret
75138551900010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, transformation, aménagement, construction, exploitation par bail d'immeubles ; aliénation du ou des immeubles
Adresse
3 FIEF DE LA VALLEE
79210 , VAL-DU-MIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Priaires
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4540
Date d'ajout
01/06/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - JUGEMENT DU TJ DE NIORT DU 21/09/2022 : RADIATION D'OFFICE CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/10/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de NIORT En date du 18/09/2018 A prononcé la fin de la période d'observation. Prononce la liquidation judiciaire. Désigne la SELARL ACTIS en qualité de liquidateur. Désigne aux fonctions respectives de juge commissaire titulaire et de juge commissaire suppléant Mme Dorothée BIRRAUX Juge et Mme Anne MATTEI Vice Présidente.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/08/2018
Description
Jugement du tribunal de grande instance de NIORT En date du 18/07/2018 A prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/06/2018. Ouvre une période d'observation de deux mois. Désigne la SELARL ACTIS en qualité de mandataire judiciaire. Désigne aux fonctions respectives de juge-commissaire titulaire et de juge-commissaire suppléant Mme MATTEI Anne Vice-Présidente, et Mr Gérald FAUCOU Vice-Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).