Entreprise : TERRES D'OUEST PAYSAGE - SIREN 751 351 719
Identité
Dénomination
TERRES D'OUEST PAYSAGE
Sigle
TOP
SIREN (siège)
751 351 719
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2012
Date de fin de la personne morale
08/05/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/04/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE LA PIERRE 44350 GUERANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUL OLIVIER , JEAN , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1980
Commune de résidence
Guérande
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
75135171900024
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Paysage conception création et entretien d'espaces verts travaux d'aménagement Paysagisme d'intérieur
Adresse
26 RUE 26 rue de la Pierre
44350 , Guérande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
75135171900016
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Activité principale
Services d'aménagement paysager
Adresse
18 RUE DE KERVABON
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 19/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
14/11/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 14/11/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018-199, date de cessation des paiements le 08/11/2018, et a désigné Monsieur Jacques LEMAITRE : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Madame Patricia RETAILLEAU, liquidateur SELARL RAYMOND DUPONT en la personne de Me Raymond DUPONT 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).