Entreprise : SCI INAH - SIREN 751 312 109
Identité
Dénomination
SCI INAH
SIREN (siège)
751 312 109
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2012
Début d’activité
01/05/2012
Date de fin de la personne morale
02/05/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l'administration, la gestion par bail.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
19 RUE PASTEUR 69190 SAINT-FONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HABIBI FARID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Vénissieux
Nom, Prénom(s)
RECCHIA FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Vénissieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
75131210900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l'administration, la gestion par bail.
Adresse
19 RUE PASTEUR
69190 , SAINT-FONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/051104
Date d'ajout
22/11/2017
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 14/11/2017 prononçant la liquidation judiciaire - Fixe provisoirement au 9/6/2016 la date de cessation des paiements - Désigne Maitre Frédéric BLANC en qualité de juge commissaire et Stéphanie PHILIPPE en qualité de juge commissaire suppléant - Désigne la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître P. DUBOIS ou Maitre M. DUBOIS PEROTTI 32 Rue Molière 69006 LYON en qualité de liquidateur judiciaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).