Entreprise : SYNERGIS HOLDING - SIREN 751 284 381
Identité
Dénomination
SYNERGIS HOLDING
SIREN (siège)
751 284 381
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2012
Début d’activité
12/04/2012
Date de fin de la personne morale
29/04/2111
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La gestion, le contrôle et la mise en valeur de participations détenues directement ou indirectement par la société. La réalisation de prestations de services au profit des entreprises et en particulier de ses filiales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1400000 EUR
Adresse du siège
7 PL VENDOME 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Naudon SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/04/2012
Siret
75128438100017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La gestion, le contrôle et la mise en valeur de participations détenues directement ou indirectement par la société. La réalisation de prestations de services au profit des entreprises et en particulier de ses filiales.
Autres Activités
La gestion, le contrôle et la mise en valeur de participations détenues directement ou indirectement par la société. La réalisation de prestations de services au profit des entreprises et en particulier de ses filiales.
Adresse
7 PL VENDOME
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 04/02/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201500307, date de cessation des paiements le 21/01/2015, et a désigné : juge commissaire M. Guy Elmalek liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).