Entreprise : KALLISTEM - SIREN 751 233 792
Identité
Dénomination
KALLISTEM
SIREN (siège)
751 233 792
Date d'immatriculation au RNE
26/04/2012
Début d’activité
02/04/2012
Date de fin de la personne morale
25/04/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La recherche, le développement, les prestations de services et la commercialisation de tous produits destinés à la recherche scientifique et à toutes applications relatives à la santé humaine, animale ou végétale.
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Capital social
31388 EUR
Adresse du siège
1 AV BOURGELAT 69280 MARCY-L'ETOILE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Craponne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/2012
Siret
75123379200025
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La recherche, le développement, les prestations de services et la commercialisation de tous produits destinés à la recherche scientifique et à toutes applications relatives à la santé humaine, animale ou végétale.
Adresse
1 AV BOURGELAT
69280 , MARCY-L'ETOILE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/04/2012
Siret
75123379200017
Code APE
7219Z - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Activité principale
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Adresse
46 ALL D'ITALIE
69007 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/047659
Date d'ajout
31/05/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/05/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/001661
Date d'ajout
06/01/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/01/2022 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK ou Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la SELARL AJ MEYNET & Associés représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître David-Emmanuel MEYNET 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 30/11/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).