Entreprise : SARL CHARRIE DIDIER - SIREN 751 214 511
Identité
Dénomination
SARL CHARRIE DIDIER
SIREN (siège)
751 214 511
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2012
Date de fin de la personne morale
08/05/2111
Date de clôture
28/02
Date de la première clôture
28/02/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
26400 EUR
Adresse du siège
RTE DE LAISSAC 12310 PALMAS D'AVEYRON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Coussergues
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARRIE DIDIER , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Palmas d'Aveyron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2012
Siret
75121451100014
Nom commercial
SARL Charrié Didier
Enseigne
SARL Charrié Didier
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
1 - Ébénisterie, menuiserie 2 - Ébénisterie, menuiserie, vente de meubles de tous styles et de bois de toute catégorie, vernissage, agencement intérieur (à compter du 02/04/2012)
Code APRM
3109BA - Fabrication et finissage de meubles divers
Adresse
RTE route de Laissac
12310 , Palmas d'Aveyron - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Coussergues
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4503
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Radiation du RCS le 19/09/2017 avec effet au 12/09/2017 JUGEMENT DU 12/09/2017, CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5280
Date d'ajout
22/12/2014
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22/12/2014, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE: LIQUIDATEUR : Me MARION Luc, 7, Rue André Michel - 34000 MONTPELLIER DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 30/11/2014 Date d'effet : 22/12/2014
Numéro d'observation
4688
Date d'ajout
27/11/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/08/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
22.12.2014 LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).