Entreprise : SCI 36 FERRIERES - SIREN 751 098 047
Identité
Dénomination
SCI 36 FERRIERES
SIREN (siège)
751 098 047
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2012
Date de fin de la personne morale
22/04/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
8 PL DE LA LIBERATION 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANOVA JEAN , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
St Thibault des Vignes
Nom, Prénom(s)
LIM JEAN , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
St Thibault des Vignes
Nom, Prénom(s)
LIM ALEXIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Bussy St Georges
Nom, Prénom(s)
NGUY MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Montévrain
Nom, Prénom(s)
PATRY ROMAIN , JEAN , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Montévrain
Dénomination
FONCIERE CK SAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
75109804700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Construction acquisition et locations de biens immobiliers
Adresse
8 PL DE LA LIBERATION
77600 , BUSSY-SAINT-GEORGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/05/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).