Entreprise : GALACTEA PARTICIPATIONS - SIREN 751 072 836
Identité
Dénomination
GALACTEA PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
751 072 836
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2012
Début d’activité
22/03/2012
Date de fin de la personne morale
22/04/2111
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SCA, Société en commandite par actions
Activités principales de l’objet social
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, l'administration et la gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles, de sarl ou de sociétés par actions, ainsi que de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital minimum
37000 EUR
Adresse du siège
RUE DU GENERAL DE GAULLE 42110 CLEPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JURGIELEWICZ ANNA , KAROLINA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Cleppé
Nom, Prénom(s)
MERCIER MARYSE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Penol
Nom, Prénom(s)
MERLIN FRANCK
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Amboise
Nom, Prénom(s)
MOUTTON REGIS , PAUL , LOUIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Nevers
Nom, Prénom(s)
STUKALA BERTRAND , DANIEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Magny-Cours
Nom, Prénom(s)
ZENDRI SYLVIE , YVETTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Pouilly-lès-Feurs
Dénomination
IN TEMPORE
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Cleppé
Dénomination
CA - CONSULTANTS AUDITEURS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/03/2012
Siret
75107283600016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, l'administration et la gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles, de sarl ou de sociétés par actions, ainsi que de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille
Autres Activités
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, l'administration et la gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles, de sarl ou de sociétés par actions, ainsi que de toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille
Adresse
RUE DU GENERAL DE GAULLE
42110 , CLEPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/007924
Date d'ajout
25/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 24/04/2024 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT 15 rue des Métiers 42600 Savigneux. Date de cessation des paiements : 28/02/2024. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/006163
Date d'ajout
29/03/2022
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 29/04/2021.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).