Entreprise : FLONES - SIREN 751 038 613
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2021)
Dénomination
FLONES
SIREN (siège)
751 038 613
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2012
Fermeture de l'établissement - 75103861300012
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
18/04/2062
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
QUA LE FOURNAT 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DES JUVERDES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARMAO CHRISTIAN , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Saint-Mitre-les-Remparts
Nom, Prénom(s)
ARMAO NICOLAS , SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Nom, Prénom(s)
ARMAO OLIVIER , ANTOINE , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Vinon-sur-Verdon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2012
Siret
75103861300012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis la mise en valeur desdits immeubles destinés à la location de locaux professionnel ou d'habitation
Adresse
QUA quartier le Fournat
13920 , Saint-Mitre-les-Remparts - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
chemin des Juverdes
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9769
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9762
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : ARMAO Christian, Louis, siège de la liquidation : chemin des Juverdes Quartier le Fournat 13920 Saint-Mitre-les-Remparts, parution de la publicité légale : TPBM - Semaine Provence paru le 07/09/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).