Entreprise : OVALIE 2F - SIREN 751 010 240
Identité
(Entreprise radiée le 02/12/2022)
Dénomination
OVALIE 2F
SIREN (siège)
751 010 240
Date d'immatriculation au RNE
18/04/2012
Date de fin de la personne morale
17/04/2111
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
365 RUE NICOLAS JOSEPH CUGNOT 60290 LAIGNEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES CAILLOUX DE SAILLEVILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Abramowski FLORYAN , YVES , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Airion
Nom, Prénom(s)
BIELAK FREDERIK , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
Montataire
Dénomination
OVALIE HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Laigneville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/04/2012
Siret
75101024000016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
68 RUE JACQUES DUCLOS
60160 , MONTATAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2014
Siret
75101024000024
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La prestation de tous services dans tous les domaines ayant une incidence sur la gestion et l'organisation générale de toutes sociétés, la gestion de trésorerie des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ainsi que la prise de participation.
Adresse
365 RUE Zac des Cailloux de Sailleville 365 rue Nicolas Joseph Cugnot
60290 , Laigneville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES CAILLOUX DE SAILLEVILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
02/12/2022
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine, constatée le 25-11-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
28/10/2022
Description
Acte sous seing privé en date du 01-10-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique OVALIE HOLDING (RCS BEAUVAIS - 889 594 297), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans LAGAZETTEOISE.FR du 24-10-2022
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
03/11/2020
Description
Cette société déjà constituée sous la forme SARL se transforme en SAS à compter du 05-10-2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/07/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/07/2014
Description
Transfert de siège social et établissement principal de MONTATAIRE (60160) - 68 rue Jacques Duclos [2012B00384 RCS COMPIEGNE], à LAIGNEVILLE - ZAC des Cailloux de Sailleville 365 rue Nicolas Joseph Cugnot, à compter du 01/06/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).