Entreprise : ALLIANCE DISTRIBUTION SERVICES BOISSONS - SIREN 750 978 504
Identité
(Entreprise radiée le 19/06/2023)
Dénomination
ALLIANCE DISTRIBUTION SERVICES BOISSONS
SIREN (siège)
750 978 504
Date d'immatriculation au RNE
27/04/2012
Fermeture de l'établissement - 75097850400017
- Date d'effet de la fermeture : 02/04/2013
Fermeture de l'établissement - 75097850400025
- Date d'effet de la fermeture : 29/03/2023
Date de fin de la personne morale
26/04/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
501 AV SAINTE BARBE 30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
PM.CENTURI
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Védas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/04/2012
Siret
75097850400017
Enseigne
ADS BOISSONS
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
ZONE ARTISANALE LES AGONEDES
30340 , SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/2013
Siret
75097850400025
Enseigne
ADS BOISSONS
Code APE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Adresse
501 AV SAINTE BARBE
30520 , SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/014503
Date d'ajout
22/05/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/014503
Date d'ajout
22/05/2023
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'actionnaire unique PM.CENTURI 140 Rue Louis Blériot ZI la Lauze 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS, 504 571 423 RCS GTC Montpellier en date du 29/03/2023.
Numéro d'observation
F14/016047
Date d'ajout
22/12/2014
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 12.11.2014 TALARON Christophe Claude nom d'usage : TALARON Christophe n'est plus gérant TALARON Christophe Claude nom d'usage : TALARON Christophe devient président ESPAGNAC Jacques Raoul Alfred nom d'usage : ESPAGNAC Jacques devient directeur général
Numéro d'observation
F14/016047
Date d'ajout
22/12/2014
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 12/11/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).