Entreprise : LE P'TIT BISTROT - SIREN 750 958 589
Identité
Dénomination
LE P'TIT BISTROT
SIREN (siège)
750 958 589
Date d'immatriculation au RNE
17/04/2012
Date de fin de la personne morale
16/04/2027
Date de clôture
31/07
Date de la première clôture
30/04/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
4 HAM NEEL 50630 LE VAST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEREVEREND MICHEL , GABRIEL , AUGUSTE , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Le vast
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/04/2012
Siret
75095858900012
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
4 HAM NEEL
50630 , LE VAST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2012
Siret
75095858900020
Nom commercial
LE P'TIT BISTROT
Enseigne
Le p'tit bistrot
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant bar brasserie
Adresse
52 PL 52 place Abbe Saint-Pierre
50330 , Saint-Pierre-Eglise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2481
Date d'ajout
12/10/2017
Description
Radiation du RCS le 12/10/2017 avec effet au 09/10/2017 Par jugement en date du 09/10/2017, le Tribunal de Commerce Cherbourg a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2550
Date d'ajout
25/10/2016
Description
Par jugement en date du 24/10/2016, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire normale. JC : Mr Degasne, JCS : Mr Hélie. Mandataire liquidateur : SELARL BRUNO CAMBON-ME GOUBARD 205, avenue DE PARIS BP 40506 50105 CHERBOURG CEDEX
Numéro d'observation
1484
Date d'ajout
19/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/05/2015 : Partant : ANDERSEN-BO Denise, Gérant AGE du 31/05/2015. La Manche libre du 20/06/2015.
Numéro d'observation
2475
Date d'ajout
04/12/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/10/2013 - PV AG Mixte du 15/10/2013 - la gazette de la manche du 23/10/2013
Numéro d'observation
1066
Date d'ajout
24/05/2012
Description
Mise en activité de la société à compter du 01/05/2012 : Adresse de l'établissement : 52 place Abbe Saint-Pierre 50330 Saint-Pierre-Eglise
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).