Entreprise : SPORTER - SIREN 750 953 713
Identité
(Entreprise radiée le 23/05/2023)
Dénomination
SPORTER
SIREN (siège)
750 953 713
Date d'immatriculation au RNE
16/04/2012
Date de fin de la personne morale
15/04/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
7 RUE DE FOIX 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NYEMBA KALOMBO DIT , DANY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
TARIS SEBASTIEN , HENRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Pau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/04/2012
Siret
75095371300013
Nom commercial
SPORTER
Enseigne
Sporter
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil, la formation, la fourniture de tout moyen technique et humain à destination de toute organisation supervisant des événements sportifs, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Adresse
7 RUE 7 rue de Foix
64000 , Pau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5752
Date d'ajout
23/05/2023
Description
Le Tribunal de commerce de PAU, par un jugement en date du 05/05/2023 a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13193
Date d'ajout
23/11/2022
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 22/11/2022.Date provisoire de cessation des paiements :16/11/2022A été désigné en qualité de liquidateur SELARL EKIP' prise en la personne de Maître François LEGRAND demeurant à Pau 3, Place Albert 1er chez qui les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la parution au BODACC.Date d'effet : 22/11/2022
Numéro d'observation
13830
Date d'ajout
29/11/2021
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 10/07/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).