Entreprise : NOVIENTIS - SIREN 750 912 685
Identité
Dénomination
NOVIENTIS
SIREN (siège)
750 912 685
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2012
Date de fin de la personne morale
12/04/2111
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
124500 EUR
Adresse du siège
17 RUE JOUBERT 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Penture KEVIN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
Rolli JEROME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Shehata KHALED
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Choisy le Roi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/04/2012
Siret
75091268500039
Nom commercial
FIDEAL
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, développement, programmation informatique de logiciels applicatifs, de sites Web, de mobiles, de bases de données, et plus généralement de tout produit pouvant faire l'objet d'un développement informatique, conseil, accompagnement des clients, maintenances logicielles.
Adresse
17 RUE 17 rue Joubert
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/04/2013
Siret
75091268500021
Nom commercial
FIDEAL
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
96 RUE RENE BOULANGER
75010 , PARIS 10 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2012
Siret
75091268500013
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
62 RUE HELENE MULLER
94320 , THIAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B0802314
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 21/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/04/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 19/04/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201700908, date de cessation des paiements le 06/06/2016, et a désigné M. Joseph Wehbi : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
08/11/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/04/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).