Entreprise : ALVINA CONSTRUCTIONS - SIREN 750 872 889
Identité
Dénomination
ALVINA CONSTRUCTIONS
SIREN (siège)
750 872 889
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2012
Date de fin de la personne morale
12/04/2111
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
1 IMP RABELAIS 41100 VENDOME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOURNIER VINCENT , PIERRE , YVON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Villeperdue
Nom, Prénom(s)
MAXIMIN ALAIN , YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Vendôme
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/04/2012
Siret
75087288900019
Enseigne
MAISONS ALVINA
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
1 IMP RABELAIS
41100 , VENDOME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/2012
Siret
75087288900027
Enseigne
MAISONS ALVINA
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Contractant général en bâtiment : Réalisation d'immeubles dont la construction est confiée à des entreprises de bâtiment
Adresse
1 RUE RENARDERIE
41100 , VENDOME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1198
Date d'ajout
02/03/2017
Description
Cessation d'activité à compter du 20/01/2017 Maintien de l'immatriculation au RCS pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
368
Date d'ajout
20/01/2017
Description
En date du 20/01/2017, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité et a désigné : Juge-Commissaire : Robert LÉVY Liquidateur : Maître Gérald BUISSON - 26, avenue de Verdun - 41000 BLOIS Et a fixé au 01/07/2016 la date de cessation des paiements
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).