Entreprise : TOMIKE - SIREN 750 826 752
Identité
Dénomination
TOMIKE
Sigle
TMK
SIREN (siège)
750 826 752
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2012
Date de fin de la personne morale
10/04/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
7500 EUR
Adresse du siège
QUA DE VILLEVIEILLE 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS PETIT GAGERON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERNANDEZ TONY , JULES , FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Arles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2012
Siret
75082675200016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations dans toutes sociétés ayant pour objet la restauration ou tout autre objet similaire
Adresse
QUA Qrt de Villevieille
13200 , Arles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mas Petit Gageron
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6672
Date d'ajout
24/09/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 20/09/2019, jugement clôturant les opérations de la liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif. Date d'effet : 20/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6675
Date d'ajout
24/09/2019
Description
Radiation du RCS le 24/09/2019 avec effet au 20/09/2019
Numéro d'observation
2337
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée Suivant jugement en date du 15/03/2019 le Tribunal de Commerce de Tarascon a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) a nommé Daniel PERRIER juge commissaire titulaire Jacques Fabien ROUX juge commissaire suppléant, et SELARL ETUDE BALINCOURT Maître Guillaume LARCENA 9, Rue Gérard Gadiot 13200 Arles comme mandataire liquidateur et a fixé au 07/03/2019 la date de cessation des paiements Date d'effet : 15/03/2019
Numéro d'observation
1985
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 05/03/2019
Numéro d'observation
2157
Date d'ajout
28/03/2018
Description
Cessation d'activité à compter du 27/03/2018 (Article R611-14 alinéa 3 du Code de Commerce)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Montant minimum : 3750
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).