Entreprise : MRC - SIREN 750 793 887
Identité
(Entreprise radiée le 03/05/2022)
Dénomination
MRC
SIREN (siège)
750 793 887
Date d'immatriculation au RNE
06/04/2012
Fermeture de l'établissement - 75079388700019
- Date d'effet de la fermeture : 12/03/2015
Fermeture de l'établissement - 75079388700027
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2016
Date de fin de la personne morale
05/04/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
92 BD DU PRESIDENT WILSON 06160 ANTIBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O SELFBURO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS BENTO JORGE , MANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Juan-les-Pins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/2012
Siret
75079388700019
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
55 AV DE CANNES
06160 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ JV BUSINESS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/03/2015
Siret
75079388700027
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
92 BD DU PRESIDENT WILSON
06160 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O SELFBURO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6372
Date d'ajout
03/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Antibes le 03/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4217
Date d'ajout
21/04/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2016 Liquidateur : DOS SANTOS BENTO Jorge, Manuel Le siège de la liquidation est fixé à : 92 boulevard Wilson - C/o Selfburo 06160 Juan-les-Pins Journal d'annonces légales : Avenir Côte d'Azur en date du 14/04/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).