Entreprise : LES 22 - SIREN 750 782 278
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2022)
Dénomination
LES 22
SIREN (siège)
750 782 278
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2012
Fermeture de l'établissement - 75078227800022
- Date d'effet de la fermeture : 29/06/2021
Fermeture de l'établissement - 75078227800014
- Date d'effet de la fermeture : 18/07/2014
Date de fin de la personne morale
09/04/2111
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE BUNEVILLE 62270 SIBIVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARRAS JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Sibiville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
75078227800014
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
7 RUE DU 1ER MAI
62580 , VIMY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
75078227800022
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de travaux agricoles
Adresse
2 RUE 2 rue de Buneville
62270 , Sibiville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6901
Date d'ajout
11/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17994
Date d'ajout
18/10/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 29/06/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/10/2021
Description
Dissolution à compter du 29/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/06/2021, liquidateur : DARRAS Jean-Yves, siège de la liquidation : 2 Rue de Buneville 62270 Sibiville, parution de la publicité légale : La Croix du Nord paru le 20/08/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).