Entreprise : HOLDING BOISVIEUX - SIREN 750 704 892
Identité
Dénomination
HOLDING BOISVIEUX
SIREN (siège)
750 704 892
Date d'immatriculation au RNE
03/04/2012
Début d’activité
26/03/2012
Date de fin de la personne morale
02/04/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous placements y compris immobiliers, et en particulier, valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées, ainsi que toutes activités connexes ou annexes
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
400 EUR
Adresse du siège
11 RUE PASCAL 75005 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISVIEUX JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Gelot JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
La Roche Sur Yon CEDEX
Dénomination
A.B.G.L.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Roche Sur Yon CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/03/2012
Siret
75070489200017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous placements y compris immobiliers, et en particulier, valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées, ainsi que toutes activités connexes ou annexes
Adresse
11 RUE PASCAL
75005 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B074296
Date d'ajout
15/05/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 15/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
23/06/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 23/06/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201601877, date de cessation des paiements le 10/06/2016, et a désigné Mme Noëlle Bogureau : Juge Commissaire, liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/01/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12-12-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).