Entreprise : SAS POIRAULT & GACHET - SIREN 750 580 623
Identité
(Entreprise radiée le 24/03/2021)
Dénomination
SAS POIRAULT & GACHET
SIREN (siège)
750 580 623
Date d'immatriculation au RNE
28/03/2012
Date de fin de la personne morale
27/03/2111
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
RUE LOUIS BREBION 79400 SAINT MAIXENT L'ECOLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIBNER FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Niort
Nom, Prénom(s)
NOUCHY MURIEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GVA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/03/2012
Siret
75058062300015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
Adresse
Z.A. de la Chabirandière
79310 , Mazières-en-Gâtine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/06/2019
Siret
75058062300023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RUE LOUIS BREBION
79400 , SAINT MAIXENT L'ECOLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/03/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 21/12/2020 Dénomination de l'associé unique : S.A. LIBNER Journal d'annonces légales : NOUVELLE REPUBLIQUE en date du 29/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6909
Date d'ajout
17/12/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 12/04/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).