Entreprise : N.J.E - SIREN 750 507 840
Identité
Dénomination
N.J.E
SIREN (siège)
750 507 840
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2012
Date de fin de la personne morale
26/03/2111
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
33 B RUE GRATTELIEVRES 45190 TAVERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUSSET NICOLAS
Nom d'usage
JOUSSET
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Josnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
75050784000023
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Électricité générale tout courant fort et faible domotique câblage informatique réseaux
Adresse
RUE GRATTELIEVRES
45190 , TAVERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2012
Siret
75050784000015
Code APE
4321A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
ELECTRICITE GENERALE TOUT COURANT FORT ET FAIBLE CABLAGE INFORMATIQUE RESEAUX
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
33 B OURCELLE
41370 , JOSNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 23/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/04/2015
Description
Jugement du tribunal de Commerce d'Orléans en date du 01/04/2015 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2015, désignant en qualité de liquidateur SELARL VILLA en la personne de Maître Julien VILLA 54 rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/02/2015
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 04-12-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).