Entreprise : SARL DP INVESTS - SIREN 750 409 146
Identité
(Entreprise radiée le 15/03/2024)
Dénomination
SARL DP INVESTS
SIREN (siège)
750 409 146
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2012
Début d’activité
01/04/2012
Date de cessation totale d'activité
15/03/2024
Dissolution
- Date de dissolution : 31/01/2024
- Date de cessation totale d'activité : 15/03/2024
- Identité du liquidateur : DHILLY ARNAUD PIERRE HUBERT
- Identité du liquidateur : DHILLY ARNAUD PIERRE HUBERT
Fermeture de l'établissement - 75040914600024
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2024
- Destination de l'établissement : Supprimé
Fermeture de l'établissement - 75040914600016
- Date d'effet de la fermeture : 06/12/2014
Date de fin de la personne morale
21/03/2111
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2012
Nature de l'entreprise
Agent commercial, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions et de tous droits sociaux, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces particpations. Toutes opérations financières dans ces sociétés, dans les limites permises par la la loi. La représentation de la société au sein de ces sociétés, la direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existe une prise de contrôle effective du capital social...
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
7000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE L'EGLISE 80190 BIARRE FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
DHILLY ARNAUD , PIERRE , HUBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Biarre
Établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2024
Type d'établissement
Siège et principal fermé
Date début d’activité
01/04/2012
Siret
75040914600024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial, Commerciale
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions et de tous droits sociaux, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces particpations. Toutes opérations financières dans ces sociétés, dans les limites permises par la la loi. La représentation de la société au sein de ces sociétés, la direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existe une prise de contrôle effective du capital social...
Autres Activités
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés, par tous moyens, apports, souscriptions, achat d'actions et de tous droits sociaux, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces particpations. Toutes opérations financières dans ces sociétés, dans les limites permises par la la loi. La représentation de la société au sein de ces sociétés, la direction ou la tutelle de ces sociétés dans lesquelles il existe une prise de contrôle effective du capital social...
Adresse
11 RUE 11 Rue de l'Eglise
80190 , Biarre - FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
75040914600016
Adresse
2 RUE DUTHOIT
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).