Entreprise : MOVOPTIC - SIREN 750 300 741
Identité
Dénomination
MOVOPTIC
SIREN (siège)
750 300 741
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2012
Début d’activité
01/03/2012
Date de fin de la personne morale
11/04/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Optique lunetterie, d'optométrie et de prothèse auditive
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
49 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Sellam JONATHAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
St Brice Sous Foret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2012
Siret
75030074100014
Enseigne
I LOVE OPTIC
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Optique lunetterie, d'optométrie et de prothèse auditive
Adresse
49 RUE DE CHATEAUDUN
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
11/10/2013
Siret
75030074100022
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Optique
Adresse
10 RUE DES PETITES ECURIES
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B0817323
Date d'ajout
13/06/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 13/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B0817319
Date d'ajout
29/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29-09-2021 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Philippe Charpy Juge Commissaire, , SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10.
Numéro d'observation
2012B0817316
Date d'ajout
18/06/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 18/06/2019
Numéro d'observation
2012B0817313
Date d'ajout
01/02/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 01/02/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201800261, date de cessation des paiements le 22/01/2018, et a désigné Mme Yvonne Secnazi : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2012B081738
Date d'ajout
26/01/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-07-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).