Entreprise : SLTC - SIREN 750 294 415
Identité
Dénomination
SLTC
SIREN (siège)
750 294 415
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2012
Début d’activité
05/03/2012
Date de fin de la personne morale
14/03/2111
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Le conseil et l'assistance aux entreprises, commerçants et particuliers par la mise en oeuvre complète ou partielle de solutions répondant à leurs besoins et par l'utilisation de tous moyens appropriés dans tous les domaines et en particulier dans les domaines de l'organisation des finances, de l'informatique, de la technique, de l'économie, de la vente, des études de marchés, de la communication, de la formation et des ressources humaines.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
17 RUE FERDINAND DUVAL 75004 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Guillard OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Laassiri SACHA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ECGE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Noisy-le-Grand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/03/2012
Siret
75029441500013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil et l'assistance aux entreprises, commerçants et particuliers par la mise en oeuvre complète ou partielle de solutions répondant à leurs besoins et par l'utilisation de tous moyens appropriés dans tous les domaines et en particulier dans les domaines de l'organisation des finances, de l'informatique, de la technique, de l'économie, de la vente, des études de marchés, de la communication, de la formation et des ressources humaines.
Adresse
17 RUE FERDINAND DUVAL
75004 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B058467
Date d'ajout
07/11/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 03/02/2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201502918 désigne liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Guy Elmalek, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Me Gérard Philippot
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/10/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/10/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201502918 date de cessation des paiements le 25/08/2015, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, administrateur : Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 14/04/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).