Entreprise : SOCIETE NOUVELLE LA TIV - SIREN 750 282 238
Identité
Dénomination
SOCIETE NOUVELLE LA TIV
SIREN (siège)
750 282 238
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2012
Début d’activité
16/03/2012
Date de fin de la personne morale
14/03/2111
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2013
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Tôlerie - Mécanique industrielle - Chaudronnerie - Serrurerie
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
35 AV DE LUGO 94600 CHOISY-LE-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIRRE JEAN , MARCEL , ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SODEREC S.A - SOCIETE D'ORGANISATION D'EXPERTISE ET DE REVISIONCOMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bourg-la-Reine
Dénomination
FIREMO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/03/2012
Siret
75028223800013
Enseigne
LA TIV
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tôlerie - Mécanique industrielle - Chaudronnerie - Serrurerie
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse
35 AV DE LUGO
94600 , CHOISY-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
31194
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 23/09/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Souchon Alain François
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
31194
Date d'ajout
23/09/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
25590
Date d'ajout
06/08/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 6 août 2019, la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00599, date de cessation des paiements le 15 juin 2019, désigne liquidateur Me Souchon Alain François 6 Boulevard Jean Baptiste Oudry 94000 Créteil, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
47252
Date d'ajout
28/02/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2013
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J070 2019-08-06 Prononciation liquidation judiciaire 2020-02-03 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,J111 2020-09-23 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2020-10-22 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,99 2019-08-06 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 15/06/2019 2020-02-03 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).