Entreprise : FERME DE BALGAN - SIREN 750 069 429
Identité
Dénomination
FERME DE BALGAN
SIREN (siège)
750 069 429
Date d'immatriculation au RNE
22/03/2012
Début d’activité
01/03/2012
Date de fin de la personne morale
21/03/2062
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle (associé unique)
Activités principales de l’objet social
La société a pour objet l'exercice d'activité réputée agricole au sens de l'article L 311-1 du Code Rural. Pour cette réalisation et dans la limite de l'objet ci-dessus défini, la société peut effectuer toute opération propre à en favoriser l'accomplissement ou le développement, sous réserve qu'elle s'y rattache directement ou indirectement et qu'elle ne modifie pas le caractère civil de la société.
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Qualité
Actif agricole
Capital social
15800 EUR
Adresse du siège
BALGAN 56860 SENE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données validées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIE-MARTHE JEAN-DIDIER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2012
Siret
75006942900017
Code APE
0113Z - Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Cultures maraîchères
Autres Activités
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
BALGAN
56860 , SENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6006
Date d'ajout
19/07/2019
Description
Réduction de capital à compter du 01/12/2018 Ancien : 40 000 EUR Nouveau : 31 600 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2018 : Partant : CLEMENT Damien Dominique Marc, Gérant Nouveau : RENOU Antonin, Jacques, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6709
Date d'ajout
31/12/2015
Description
Réduction de capital à compter du 01/11/2015 Ancien : 60000 EUR Nouveau : 40000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2015 : Partant : CAILLOSSE Gérard Marie, Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).