Entreprise : COFINA 766 - SIREN 750 048 910
Identité
(Entreprise radiée le 04/07/2019)
Dénomination
COFINA 766
SIREN (siège)
750 048 910
Date d'immatriculation au RNE
08/03/2012
Fermeture de l'établissement - 75004891000012
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2018
Date de fin de la personne morale
07/03/2020
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bonnottte JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Auxon
Nom, Prénom(s)
Cuisse ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Annezin
Nom, Prénom(s)
Rastouil ANNE-MARIE
Nom d'usage
Beauhaire
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Noton BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Varennes Vauzelles
Nom, Prénom(s)
Noureddine NADIM
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
Cavelier SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Issanchou FRANCOISE
Nom d'usage
Mayanobe
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Montbazens
Nom, Prénom(s)
Flandrin MARION
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1984
Commune de résidence
Simencourt
Nom, Prénom(s)
Pilling ISABELLE
Nom d'usage
Romeuf-Laurent
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/01/2012
Siret
75004891000012
Code APE
7711B - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
47 AV DE L OPERA
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B0531613
Date d'ajout
04/07/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 28-12-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 14-05-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B0531619
Date d'ajout
04/07/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-12-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).