Entreprise : RENARD - SIREN 749 988 150
Identité
Dénomination
RENARD
SIREN (siège)
749 988 150
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2012
Début d’activité
16/02/2012
Date de fin de la personne morale
04/03/2062
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition , gestion, exploitation de tous biens immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés immobilières, obtention de toutes ouverture de crédit, et toutes opérations se rattachant à l'objet social.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES FOSSES 63700 MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LORILLER SYLVIE
Nom d'usage
RENARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Lignières
Nom, Prénom(s)
RENARD PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Lignières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/02/2012
Siret
74998815000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition , gestion, exploitation de tous biens immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés immobilières, obtention de toutes ouverture de crédit, et toutes opérations se rattachant à l'objet social.
Autres Activités
Acquisition , gestion, exploitation de tous biens immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés immobilières, obtention de toutes ouverture de crédit, et toutes opérations se rattachant à l'objet social.
Adresse
11 RUE DES FOSSES
63700 , MONTAIGUT-EN-COMBRAILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8351
Date d'ajout
22/08/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 29/01/2016 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SANS POURSUITE D'ACTIVITE - CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT - FIXE LA DATE DE CESSATION DE PAIMENTS AU 31/08/2015 - DESIGNE : François MAURY : JUGE COMMISSAIRE - Jean Claude PIERRU : JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT - Jean François PETAVY : LIQUIDATEUR - VASSY-JALENQUES : COMMISSEUR PRISEUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).