Entreprise : SCI THIRD FLORE - SIREN 749 931 762
Identité
(Entreprise radiée le 21/09/2021)
Dénomination
SCI THIRD FLORE
SIREN (siège)
749 931 762
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2012
Fermeture de l'établissement - 74993176200027
- Date d'effet de la fermeture : 20/09/2021
Fermeture de l'établissement - 74993176200019
- Date d'effet de la fermeture : 18/06/2019
Date de fin de la personne morale
27/02/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
234 AV DE LA REINE MAY 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CERFS VOALNTS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATRAT EDITH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Paris 08
Nom, Prénom(s)
DELATTRE ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/06/2019
Siret
74993176200027
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation de tous investissements immobiliers ou mobiliers
Adresse
234 AV les Cerfs-Volants 234 Avenue de la Reine May
62520 , Le Touquet-Paris-Plage - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
les Cerfs-volants
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/2012
Siret
74993176200019
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
16 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Dissolution à compter du 14/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 14/09/2021 liquidateur : DELATTRE Eric siège de la liquidation : les Cerfs-volants 234 Avenue de la Reine May 62520 Le Touquet-Paris-Plage parution de la publicité légale : Terres et Territoires paru le 24/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11584
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/09/2021
Numéro d'observation
2012D011665
Date d'ajout
12/07/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Boulogne sur Mer SOUS LE NUMERO 2019 D 441
Numéro d'observation
5665
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Date de début d'activité dans le ressort de Paris : 20/02/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).