Entreprise : FMPA - SIREN 749 875 340
Identité
Dénomination
FMPA
SIREN (siège)
749 875 340
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2012
Début d’activité
01/03/2012
Date de fin de la personne morale
26/02/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DU CLOS KERLANN 56450 SURZUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRY FRANCK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
GLIERES-VAL-DE-BORNE
Nom, Prénom(s)
DUVEAU MARIE-PIERRE
Nom d'usage
AUBRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
GLIERES-VAL-DE-BORNE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2012
Siret
74987534000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
6 RUE DU CLOS KERLANN
56450 , SURZUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6627
Date d'ajout
28/12/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2015 : Modifié : AUBRY Franck, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 324 rue de Termine 74130 Le petit Bornand-les-Glières Modifié : AUBRY Marie-Pierre, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 324 route de Termine 74130 Le petit Bornand-les-Glières Mise en sommeil de la société par cessation totale d'activité à compter du 01/11/2015
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).