Entreprise : CIE SAVOISIENNE DES INDUSTRIES DU BOIS - SIREN 746 020 312
Identité
Dénomination
CIE SAVOISIENNE DES INDUSTRIES DU BOIS
Sigle
COSIB
SIREN (siège)
746 020 312
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1993
Début d’activité
06/09/1993
Date de fin de la personne morale
13/12/2092
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
INDUSTRIE DU BOIS, TOUTES ACTIVITES COMMERCIALES AYANT TRAIT A L' INDUSTRIE DU BOIS.
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
212 RTE DE THONES 74210 FAVERGES-SEYTHENEX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COSTANTINI RICHARD , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Corbelin
Nom, Prénom(s)
GUERRAZ BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chambéry
Dénomination
COMPAGNIE SAVOISIENNE DE REVISION COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/1993
Siret
74602031200037
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
INDUSTRIE DU BOIS, TOUTES ACTIVITES COMMERCIALES AYANT TRAIT A L' INDUSTRIE DU BOIS.
Adresse
212 RTE DE THONES
74210 , FAVERGES-SEYTHENEX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Faverges
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
74602031200011
Code APE
203Z
Adresse
73630 , LE CHATELARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/006549
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 31/05/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/006551
Date d'ajout
06/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 31/05/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F16/001558
Date d'ajout
02/02/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 02/02/2016 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : la SELARL LUC GOMIS 9 RUE GUILLAUME FICHET 74000 ANNECY
Numéro d'observation
F16/000651
Date d'ajout
15/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 15/01/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13/07/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/007618
Date d'ajout
23/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 23/06/2015 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13/01/2016, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F15/000376
Date d'ajout
13/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 13/01/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : SELARL LUC GOMIS 9 RUE GUILLAUME FICHET 74000 ANNECY, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert Louis 39 AVENUE DU PARMELAN 74000 ANNECY mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 07/01/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'Annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).