Entreprise : SEED - SIREN 745 880 302
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2021)
Dénomination
SEED
SIREN (siège)
745 880 302
Date d'immatriculation au RNE
02/10/1958
Fermeture de l'établissement - 74588030200054
- Date d'effet de la fermeture : 25/11/1996
Date de fin de la personne morale
01/10/2046
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
64028.59 EUR
Adresse du siège
RTE D AUNAY 14500 VIRE-NORMANDIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TESSLER LAURENT , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
EYRAUD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CHAMALIERES
Nom, Prénom(s)
CANAC YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CLICHY
Nom, Prénom(s)
ZINK GERARD , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
L'ETANG LA VILLE
Dénomination
LA TABLE DE FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
SOCIETE COUVERTS DE LA MONNERIE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1947
Siret
74588030200054
Enseigne
SEED
Code APE
515H
Origine du fonds
Autre
Activité principale
FABRICATION ET NEGOCE DE TOUS ARTICLES DE COUTELLERIE,DECOUPAGE,ESTAMPAGE, INJECTION DES MATIERES PLASTIQUES
Adresse
RTE RUE DU CHAMBON
63650 , LA MONNERIE LE MONTEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15094
Date d'ajout
06/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 06/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8929
Date d'ajout
19/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
560
Date d'ajout
08/08/1986
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (AGE DU 21/04/1986)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 420 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 64 028.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).