Entreprise : ETABLISSEMENTS PETIT ET COMPAGNIE - SIREN 745 851 212
Identité
(Entreprise radiée le 01/08/2007)
Dénomination
ETABLISSEMENTS PETIT ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
745 851 212
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2006
Date de fin de la personne morale
28/12/2057
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
50400 EUR
Adresse du siège
32 RUE DU GRAND CERF 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HASSAN DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PETIT FRANCK , ANDRE , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Meaux
Dénomination
EXPERTS & COMMISSAIRES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2007
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1958
Siret
74585121200019
Enseigne
CALORIES DISTRIBUTIONS MELDOISES C.D.M.
Code APE
524L
Origine du fonds
Création
Activité principale
OBJETS MENAGERS & ELECTRO-MENAGERS SPECIALEMENT: REFRIGERATEURS MACHINES A LAVER RADIOS TELEVISIONS DISQUES APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION, ACHAT - VENTE - REPARATION.
Adresse
32 RUE 171 BIS Avenue CHARLES DE GAULLE BAT C
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41705
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 09/01/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1969
Date d'ajout
15/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE prononce en date du 15/01/2008 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2008J00029 , date de cessation des paiements le 16/02/2007 , désigne juge commissaire M. François Chassaing , liquidateur B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 3-5-7 Rue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
97104
Date d'ajout
01/08/2007
Description
Radiation de la personne morale par suite du transfert du siège social a Raywood Office complex N°6 Leacon lane à Charing, kent TN 27 OET ROYAUME UNI - A COMPTER DU 06-06-2007
Numéro d'observation
96626
Date d'ajout
25/07/2007
Description
PROJET DE TRANSFERT DE SIEGE de 171 AVENUE Charles de Gaulle à Raywood Office N°6 LEACON LANE CHARING KENT TN27 OET GRANDE BRETAGNE
Numéro d'observation
76999
Date d'ajout
29/12/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).