Entreprise : HABITAT FRANCILIEN SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE - SIREN 745 752 253
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2023)
Dénomination
HABITAT FRANCILIEN SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE
SIREN (siège)
745 752 253
Date d'immatriculation au RNE
06/04/1929
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
16 AV DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALLAUD AGATHE , SANDRINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
ZAMBETTI OLIVIER , FABRICE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Antheuil-Portes
Nom, Prénom(s)
TRIMBUR JEAN-CLAUDE , PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
LAUBIE PATRICK , ANDRE , ELIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
Segaert JEROME
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Chevincourt
Nom, Prénom(s)
Rozanski MATTHIEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Choisy Au Bac
Nom, Prénom(s)
Baijot LUC
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Vieux Moulin
Dénomination
SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE COMPIEGNE ET DE LA REGION.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Compiègne
Dénomination
PICARDIE HABITAT, SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Compiegne
Dénomination
GEORGES REY CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CLESENCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Quentin
Dénomination
CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lille CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/03/1929
Siret
74575225300070
Nom commercial
HABITAT FRANCILIEN
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Réalisation et gestion de programmes immobiliers locatifs. Réalisation de programmes en lotissement et en accession à la propriété. Syndic de copropriété.
Adresse
16 AV 16 avenue Foch
77500 , Chelles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1976
Siret
74575225300021
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
1 RUE DE LA LIBERTE
77500 , CHELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BAT SIROCCO
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1983
Siret
74575225300039
Code APE
701A
Adresse
8 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE T
77500 , CHELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1997
Siret
74575225300047
Code APE
701A
Adresse
2 RUE JEANNE D ARC
77500 , CHELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2002
Siret
74575225300054
Code APE
702A
Adresse
2 AV DE NAVARRE
77290 , MITRY-MORY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER MITREY LE NEUF
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2003
Siret
74575225300062
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
28 RUE HENRI VASSEUR
95100 , ARGENTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
68
Date d'ajout
07/09/2023
Description
Radiation. Fusion Absorption par LE TOIT FAMILIAL (RCS SAINT QUENTIN 586 680 332) le 30-06-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/12/1957
Description
Historique : REIMMATRICULATION DU NO 9405 DU 24.04 .1929 STATUTS MIS EN HARMONIE. PUBLICITE LEGALE ST ATUTS DANS LE REVEIL DE CHELLES ET DES ENVIRONS. - MODIF DU 07.11.86 : MR PERRIER JACKY EST NOMME TRE SORIER ADJOINT A COMPTER DU 31.05.86. -APPORT FUSI ON AVEC LE LOGIS BRIARD RCS MEAUX B 309019602 Ment ion du 14/03/2006 : Transfert de siège du 2 Rue Je anne D'Arc 77500 CHELLES à competr du 01.03.2006. Publié dans la Marne du 08.02.2006. ANCIENNE FORME : SA COOPERATIVE CAPITAL VAIRIABLE. ANCIENNE DENOM INATION: SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HLM DE CHELLES ET DE LA BRIE. Mention du 07/09/ 2006 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPO SITIONS DU DECRET N°2005-1416 DU 16/11/2005 AGM DU 28/06/2006.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).