Entreprise : TRANSDEV ESPACES - SIREN 745 751 677
Identité
Dénomination
TRANSDEV ESPACES
SIREN (siège)
745 751 677
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1957
Début d’activité
01/07/1945
Date de fin de la personne morale
21/10/2044
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial, Gestion de biens
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
transports publics voyageurs services routiers occasionnels, mise en place d'un nouveau plan de transports des services occasionnels. Administration et gestion de sociétés.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1255200 EUR
Adresse du siège
34 RUE PAUL BARENNES 77100 MEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
TRANSDEV
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Issy les Moulineaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1945
Siret
74575167700055
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
transports publics voyageurs services routiers occasionnels, mise en place d'un nouveau plan de transports des services occasionnels. Administration et gestion de sociétés.
Autres Activités
transports publics voyageurs services routiers occasionnels, mise en place d'un nouveau plan de transports des services occasionnels. Administration et gestion de sociétés.
Adresse
34 RUE PAUL BARENNES
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/1945
Siret
74575167700030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
transports
Autres Activités
transports
Adresse
30 AV DU PRESIDENT ROOSEVELT
77100 , MEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/09/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/1973
Siret
74575167700063
Code APE
702C
Adresse
73 RUE PIERRE MARX
77260 , LA FERTE-SOUS-JOUARRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
11/09/2014
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SCI 19 RUE DES SOURCES FORME JURIDIQUE SCI SIEGE SOCIAL 19 RUE DES SOURCES 77500 CHELLES RCS 349914523
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
04/03/2014
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LES CARS MARIETTE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 75 rue Gustave Nast 77500 Chelles RCS 775702657
Numéro d'observation
26
Date d'ajout
25/02/2014
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION La société DES CARS DE CHATEAU THIERRY FORME JURIDIQUE sarl SIEGE SOCIAL 8 Bis avenue de l'Europe 02400 CHATEAU-THIERRY RCS Rcs SoissonS 327232518
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
13/11/2012
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION LES CARS DU PAYS DE VALOIS FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL CHEMIN DE LA PROCESSION LES MOULINS EST 60330 SILLY LE LONG RCS COMPIEGNE 428827158
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
13/11/2012
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION HOTELIERE MELDOISE FORME JURIDIQUE SARL SIEGE SOCIAL 34-36 RUE PAUL BARENNES 77100 MEAUX RCS 332414762
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
20/01/2009
Description
Changement de la forme juridique AGE DU 16.01.09 T ransformation de SA en SAS et chgt de dénomination de Espaces en Trandev Espaces.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/08/2008
Description
Ancienne forme : Société Anonyme à Directoire et C onseil de Surveillance
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
22/10/1957
Description
Historique : REIMMATRICULATION DU NO 13.807 B DU 2 9.11.1945 STATUTS MIS EN HARMONIE. PUBLICITE LEGAL E STATUTS DANS LE JOURNAL LA MARNE. -MODIFICATION DU 09.09.1998 ANCIENNE DENOMINATION : TRANSPORTS M ARNE ET MORIN -APPORT FUSION AVEC LA STE ESPACE RC S 381462852 MEAUX. Mention du 24/05/2002 : - TRANS FORMATION DE LA SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINI STRATION EN S.A A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEIL LANCE A COMPTER DU 17.12.2001. Mention du 27/10/20 03 : ANCIENNE DENOMINATION : MARNE ET MORIN ESPACE S (AGE DU 01.09.2003).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé CENT RE COMMERCIAL PRINCIPAL MEAUX BEAUVAL 77100 Meaux : Observation depuis le 22/10/1957 : -FONDS CONFIE EN GERANCE A LA STE D'EXPLOITATION AGENCE DE VOYA GES MARNE ET MORIN A COMPTER DU 01/01/1978.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 30 a venue FRANKLIN ROOSEVELT 77100 Meaux : Observation depuis le 22/10/1957 : DEBUT D'ACTIVITE : 01/07/1 973 -MODIF DU 10/01/79 : MISE EN LOCATION A LA STE D'EXPLOITATION AGENCE DE VOYAGES MARNE ET MORIN A COMPTER DU 01/01/1978
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).